KRS 0000337100
NIP8842698258
REGON02105542400000
Nazwa"STAL SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTAL SERWIS
Data rejestracji 17 wrz 2009 (15 lat temu) 17 wrz 2009
Data usunięcia 14 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, WROCŁAW, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 805000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEHANNA MAŁGORZATA WĄSOWICZ
Wspólnik
2009-09-17
2012-04-24
16 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 000,00 ZŁ (OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).
SERHIY TAHIYEV
Wspólnik
2012-04-24
2019-10-14
16.100 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 805.000,00 ZŁ (OSIEMSET PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ PIOTR WĄSOWICZ
Prokurent
2009-09-17
2012-04-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
HANNA MAŁGORZATA WĄSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2012-04-24
SERHIY TAHIYEV
PREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2019-10-14
2009-09-17
2011-03-24
ARMII KRAJOWEJ, 7, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2011-03-24
2014-12-22
STRZEGOMSKA, 2-4, WROCŁAW, 53 - 611, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie