KRS 0000336575
NIP5252462062
REGON14200782200000
NazwaENERGOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOTEAM
Data rejestracji 09 wrz 2009 (15 lat temu) 09 wrz 2009
Data usunięcia 02 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHGIACOMO SCIMONE
Beneficjent
GIORDANO NORIS
Beneficjent
GIACOMO SCIMONE
reprezentant
GIANLUIGI GALIMBERTI
Wspólnik
2009-09-09
2011-10-28
1495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.500,00 ZŁOTYCH
PIETRO ARRIGONI
Wspólnik
2009-09-09
2011-10-28
1495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.500,00 ZŁOTYCH
GIORDANO PAOLO NORIS
Wspólnik
2009-09-09
2023-08-02
3250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.000,00 ZŁOTYCH
GIACOMO SCIMONE
Wspólnik
2009-09-09
2023-08-02
3250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.000,00 ZŁOTYCH
GIACOMO SCIMONE
Likwidator
2021-03-18
2023-08-02
GIACOMO SCIMONE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GIORDANO NORIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GIACOMO SCIMONE
PREZES ZARZĄDU
2009-09-09
2021-03-18
GIANLUIGI GALIMBERTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2011-10-28
2009-09-09
2021-03-18
ENERGOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie