KRS 0000336508
NIP6783093913
REGON12101944800000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU OPIEKI NAD OSOBAMI DOTKNIĘTYMI UZALEŻNIENIEM "DELES"
Krótka nazwaNA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU OPIEKI NAD OSOBAMI DOTKNIĘTYMI UZALEŻNIENIEM "DELES"
Data rejestracji 17 wrz 2009 (15 lat temu) 17 wrz 2009
Data usunięcia 13 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BARDOSA, 5, KRAKÓW, 31-979, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.KRZYSZTOF JANUSZ ŁABUZ
Likwidator
2015-01-29
2015-05-13
EWA WIOLETTA GAWLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2015-05-13
LESZEK IGOR SATORA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2015-05-13
EWA ANNA DRABICKA HERCOG
Członek Organu Nadzoru
2009-09-17
2015-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA MAJĄTKOWYCH OŚWIADCZEŃ WOLI (ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH) W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZEWODNICZĄCY WRAZ Z WICEPRZEWODNICZĄCYM, ALBO 2) PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY, DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA NIEMAJĄTKOWYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PO UZYSKANIU PISEMNEJ AKCEPTACJI WYRAŻONEJ PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO . 3. UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU NA RZECZ INNEJ OSOBY, W CELU DOKONANIA JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA, WYMAGA OD SWEJ WAŻNOŚCI PISEMNEJ AKCEPTACJI WYRAŻONEJ PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO.
KRZYSZTOF JANUSZ ŁABUZ
PRZEWODNICZĄCY
2009-09-17
2015-01-29
MAŁGORZATA KULIS MACHETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-17
2015-01-29
MAŁGORZATA MARIA JEDYNAK
SEKRETARZ
2009-09-17
2015-01-29
GRZEGORZ BERNARD MAZUR
SKARBNIK
2009-09-17
2015-01-29
ARTUR JAN ZŁOTOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY
2009-09-17
2015-01-29
2009-09-17
2015-01-29
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU OPIEKI NAD OSOBAMI DOTKNIĘTYMI UZALEŻNIENIEM "DELES"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie