KRS 0000336279
NIP8311613654
REGON10072786800000
NazwaROBUR VENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROBUR VENTI
Data rejestracji 07 wrz 2009 (15 lat temu) 07 wrz 2009
Data usunięcia 08 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 64, ŁASK, 96-100, ŁASK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHWOJCIECH MAREK POKORA
Wspólnik
2009-09-07
2016-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH FRASZKA
Wspólnik
2009-09-07
2016-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
JACEK FRASZKA
Wspólnik
2009-09-07
2016-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
HENRYK KARPIŃSKI
Wspólnik
2009-09-07
2016-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ANDRZEJ KRAWIEC
Wspólnik
2009-09-07
2016-02-08
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH MAREK POKORA
Likwidator
2013-12-04
2016-02-08
MIROSŁAW ANDRZEJ KRAWIEC
Likwidator
2013-12-04
2016-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓLKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU PODPISUJĄ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
WOJCIECH FRASZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2013-12-04
HENRYK KARPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2013-12-04
WOJCIECH MAREK POKORA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2013-12-04
JACEK FRASZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2013-12-04
MIROSŁAW ANDRZEJ KRAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2013-12-04
2009-09-07
2013-12-04
ROBUR VENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie