KRS 0000336203
NIP9581620340
REGON22086275400000
Nazwa"TOMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMI
Data rejestracji 03 wrz 2009 (15 lat temu) 03 wrz 2009
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9200 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMISYLWIA MAGDALENA KUŹNIAR
Wspólnik
2009-09-03
2021-04-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KRAJEWSKI
Wspólnik
2009-09-03
2021-04-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DANIEL ROMAN KUŹNIAR
PREZES ZARZĄDU
2009-09-03
2018-01-22
SYLWIA MAGDALENA KUŹNIAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-03
2021-04-12
TOMASZ KRAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-03
2021-04-12
2009-09-03
2013-10-25
BENISŁAWSKIEGO, 12, GDYNIA, 81-173, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie