KRS 0000336130
NIP9522076308
REGON14178275000000
Nazwa"D'AUCY FROZEN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaD'AUCY FROZEN FOODS POLAND
Data rejestracji 04 wrz 2009 (15 lat temu) 04 wrz 2009
Data usunięcia 05 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYTONIOWA, 22, WARSZAWA, 04-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #105 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIUNION FERMIERE MORBIHANNAISE
Wspólnik
2009-09-04
2012-01-05
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,- ZŁOTYCH
KAZIMIERZ STEFAN KOZERA
Likwidator
2010-01-25
2010-04-29
KAZIMIERZ STEFAN KOZERA
Likwidator
2010-11-26
2012-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ
KAZIMIERZ STEFAN KOZERA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-04
2010-01-25
JEAN-MICHEL YVES JANNEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-04
2010-01-25
JEAN MAUVIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-04
2010-01-25
JEAN-MARC JACQUES ETIENNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-04
2010-01-25
KAZIMIERZ STEFAN KOZERA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2010-11-26
JEAN-MICHEL YVES JANNEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-29
2010-11-26
JEAN MAUVIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-29
2010-08-11
DENIS JOSSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2010-11-26
2009-09-04
2010-01-25
D'AUCY FROZEN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-25
2010-04-29
"D'AUCY FROZEN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI"
2010-04-29
2010-11-26
"D'AUCY FROZEN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie