KRS 0000335924
NIP7010203352
REGON14192002700000
Nazwa"KRIEGER FUNDATION" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKRIEGER FUNDATION
Data rejestracji 31 sie 2009 (15 lat temu) 31 sie 2009
Data usunięcia 16 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DREWNOWSKA, 48, ŁÓDŹ, 91-022, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHFARIS IBRAHIM ABOU HAMAD
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2020-11-16
MONIKA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2012-08-21
FIRAS KANDALAFT
Członek Organu Nadzoru
2012-08-21
2020-11-16
ANTONINE HARB
Członek Organu Nadzoru
2012-08-21
2020-11-16
MARCIN SEBASTIAN MACIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-31
2010-10-19
ANNA KATARZYNA NORWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-31
2010-10-19
KRZYSZTOF WARGIN
Członek Organu Nadzoru
2009-08-31
2010-10-19
WANDA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-21
2012-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
SYLWESTER ANDRZEJ TWARDZICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-31
2010-10-19
MARCIN PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2020-11-16
2009-08-31
2011-03-21
KOSZYKOWA, 60/62, WARSZAWA, 00-673, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie