KRS 0000335535
NIP6652915326
REGON30116853100000
NazwaBUDANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDANT
Data rejestracji 25 sie 2009 (15 lat temu) 25 sie 2009
Data usunięcia 21 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKŁADOWA, 5B, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652915326
data rejestracji 01 wrz 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
Beneficjent
ANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
reprezentant
RYSZARD STEFAN PYRZ
Wspólnik
2009-08-25
2011-09-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
EMILIA CZERNIEJEWSKA
Wspólnik
2009-08-25
2011-09-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
SYLWESTER CZERNIEJEWSKI
Wspólnik
2009-08-25
2011-09-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MATEUSZ TOMASZ ANTONIAK
Wspólnik
2011-09-28
2012-08-14
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
Wspólnik
2012-08-14
2022-09-21
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000.00 ZŁ
ANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
Likwidator
2019-04-19
2022-09-21
ANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD STEFAN PYRZ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-25
2011-09-28
ZDZISŁAW OPAS
PREZES ZARZĄDU
2011-09-28
2012-08-14
ANDRZEJ WACŁAW MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-14
2019-04-19
2009-08-25
2011-09-28
LIDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-28
2019-04-19
BUDANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-25
2011-09-28
203, SŁAWSK, 62-586, RZGÓW, POLSKA
2011-09-28
2012-08-14
19, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Km 918/21
2021-12-21
2023-09-15
913.36 PLN
VI Nc-e 826800/20, VI Nc-e 826800/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Marcin Wroczyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Poznaniu
3011-SEE.711.2.318.2022
2022-07-08
2022-07-20
286.32 PLN
3011.723.449071.2020
Urząd Skarbowy w Koninie
3011-SEE.711.2.318.2022
2022-07-08
2022-07-20
14.16 PLN
3011-SEW.723.1709.2019
Urząd Skarbowy w Koninie
3011-SEE.711.2.318.2022
2022-07-08
2022-07-20
178.26 PLN
3011-SEW.723.1711.2019
Urząd Skarbowy w Koninie
3011-SEE.711.2.318.2022
2022-07-08
2022-07-20
125.66 PLN
3011-SEW.723.1710.2019
Urząd Skarbowy w Koninie
Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy Budant Sp. z o. o., a dostawcami i odbiorcami dzięki wdrożeniu systemu B2B.
566 750,00 zł
337 216,25 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie