KRS 0000335435
NIP9462334786
REGON43231671100000
Nazwa"AUTOBUSOWE KONSORCJUM LUBELSKIE" A. MOTYL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"AUTOBUSOWE KONSORCJUM LUBELSKIE" A. MOTYL I WSPÓLNICY
Data rejestracji 26 sie 2009 (15 lat temu) 26 sie 2009
Data usunięcia 17 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LUBARTOWSKA, 11, LUBLIN, 20-115, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAARTUR PIOTR MOTYL
Wspólnik
2009-08-26
2019-12-17
PIOTR GORZEL
Wspólnik
2009-08-26
2019-12-17
PIOTR JANUSZ NIEĆKO
Wspólnik
2009-08-26
2014-04-28
ROBERT NOWAK
Wspólnik
2009-08-26
2016-04-08
SYLWESTER WALDEMAR PAWŁAT
Wspólnik
2009-08-26
2014-04-28
MAREK MOTYL
Wspólnik
2009-08-26
2014-04-28
EDWARD STANISŁAW GORZEL
Wspólnik
2009-08-26
2016-04-08
GABRIEL MICHAŁ GORZEL
Wspólnik
2009-08-26
2019-12-17
PIOTR GORZEL
Likwidator
2018-11-30
2019-12-17
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. NABYWANIE PRAW ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGA REPREZENTACJI PRZEZ TRZECH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ARTUR PIOTR MOTYL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2018-11-30
PIOTR GORZEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2018-11-30
PIOTR JANUSZ NIEĆKO
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2014-10-07
SYLWESTER WALDEMAR PAWŁAT
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2014-10-07
MAREK MOTYL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2014-10-07
EDWARD STANISŁAW GORZEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2016-04-08
GABRIEL MICHAŁ GORZEL
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2018-11-30
ROBERT NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-26
2016-04-08
2009-08-26
2018-11-30
"AUTOBUSOWE KONSORCJUM LUBELSKIE" A. MOTYL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2009-08-26
2015-02-16
AL. PIŁSUDSKIEGO, 22, LUBLIN, 20-011, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie