KRS 0000335069
NIP7331335844
REGON10073884300000
NazwaSTOWARZYSZENIE SADOWNICZE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNICZEK
Krótka nazwaSADOWNICZE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNICZEK
Data rejestracji 27 sie 2009 (15 lat temu) 27 sie 2009
Data usunięcia 31 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 9, RUDNICZEK, 95-015, GŁOWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAEWA BARBARA KAMIENIK KUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-18
2018-04-20
REMIGIUSZ ADAM PRUSINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-18
2018-04-20
MAREK KRZYSZTOF KALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
2022-09-20
RADOSŁAW JACEK ZAGAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
2022-09-20
JACEK MARIAN SUKIENNIK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
2022-09-20
JANUSZ KRASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2013-12-18
JERZY JÓZEF KOLASA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2013-12-18
RADOSŁAW CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2013-12-18
BOGUSŁAWA KUCHAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-18
2018-04-20
JANUSZ KRASIŃSKI
Likwidator
2022-09-20
2023-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PREZESA.
STANISŁAW WIELEC
PREZES ZARZĄDU
2009-08-27
2013-12-18
SYLWESTER ALEKSANDER GRUDZIŃSKI
I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-08-27
2013-12-18
ADAM JACEK KAMIENIK
II ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-08-27
2013-12-18
HALINA KOWALIK
SEKRETARZ
2009-08-27
2013-12-18
DARIUSZ JÓZEF KOWALSKI
SKARBNIK
2009-08-27
2022-09-20
JANUSZ KRASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-18
2022-09-20
BOGUSŁAW DZIEDZIELA
I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-12-18
2022-09-20
AGNIESZKA GRZEGDALA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2013-12-18
2022-09-20
ROBERT CEZARY SIUTA
II ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-12-18
2018-04-20
2009-08-27
2022-09-20
STOWARZYSZENIE SADOWNICZE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNICZEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie