KRS 0000335039
NIP9452130266
REGON12099717300000
NazwaCONCREATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONCREATE
Data rejestracji 21 sie 2009 (15 lat temu) 21 sie 2009
Data usunięcia 08 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFA SAREGO, 18, KRAKÓW, 31-047, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452130266
data rejestracji 16 cze 2009
status Czynny
34109016650000000112087855
SANPL 2 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #239 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAREK SZPAKIEWICZ
Beneficjent
MAREK SZPAKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ MICHAŁ GNATKOWSKI
Wspólnik
2009-08-21
2016-02-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500 ZŁ.
KONRAD SZYMON URBANIAK
Wspólnik
2009-08-21
2016-02-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500 ZŁ.
MICHAŁ ALEKSANDER MACHNIK
Wspólnik
2009-08-21
2016-02-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500 ZŁ
Wspólnik
2009-08-21
2012-06-14
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁ
14032749700000
Wspólnik
2011-04-26
2013-02-12
188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9400,00 ZŁ
12146154600000
AMIDIO SERVICES LIMITED
Wspólnik
2013-02-12
2016-02-08
188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.400 ZŁ
MAREK SZPAKIEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 50.000 ZŁ. - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ.
BARTOSZ MICHAŁ GNATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2016-02-08
KONRAD SZYMON URBANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2012-06-14
MICHAŁ ALEKSANDER MACHNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2016-02-08
PAULA GIBAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-29
2016-02-08
2009-08-21
2010-07-23
PILOTÓW, 71b, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
2010-07-23
2011-04-26
AL. MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA, 32, KRAKÓW, 31-119, KRAKÓW, POLSKA
2011-04-26
2011-11-23
CYSTERSÓW, 9, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie