KRS 0000334984
NIP8361831643
REGON10039018500000
NazwaMIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "SORENTO-ZADĘBIE" SKIERNIEWICE
Krótka nazwaMIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "SORENTO-ZADĘBIE" SKIERNIEWICE
Data rejestracji 13 sie 2009 (15 lat temu) 13 sie 2009
Data usunięcia 30 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres POMOLOGICZNA, 8, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJAROSŁAW POLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2019-01-30
MAREK MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2019-01-30
DAWID MRÓWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2019-01-30
GRZEGORZ LECH BUDYNEK
Likwidator
2018-11-02
2019-01-30
WALDEMAR ANTONI POPEK
Likwidator
2018-11-02
2019-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KLUB REPREZENTUJĄ PREZES ORAZ WICEPREZES. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE WSPÓLNE I PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA.
GRZEGORZ LECH BUDYNEK
PREZES
2009-08-13
2018-11-02
JANUSZ SZUSTAKOWSKI
WICEPREZES
2009-08-13
2018-11-02
WALDEMAR ANTONI POPEK
SEKRETARZ
2009-08-13
2018-11-02
ADAM BIEGANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2018-11-02
KRZYSZTOF TOMASZ TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2018-11-02
KRZYSZTOF NAGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2018-11-02
2009-08-13
2018-11-02
MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "SORENTO-ZADĘBIE" SKIERNIEWICE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie