KRS 0000334925
NIP6731872640
REGON32070661400000
NazwaMDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMDM GROUP
Data rejestracji 13 sie 2009 (15 lat temu) 13 sie 2009
Data usunięcia 21 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 53, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN WIKTOR MARCYZAK
Wspólnik
2009-08-13
2010-06-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
ŁUKASZ WOJCIECH PALUCH
Wspólnik
2010-06-23
2020-02-21
15 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ
JAKUB MARIA BIAŁOWIEJSKI
Wspólnik
2013-12-30
2020-02-21
85 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁ
MICHAŁ MARIAN BIAŁOWIEJSKI
Wspólnik
2009-08-13
2013-12-30
85 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250 ZŁ
DAWID ZBIGNIEW DOLATKOWSKI
Wspólnik
2009-08-13
2010-06-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
JAKUB MARIA BIAŁOWIEJSKI
Prokurent
2009-08-13
2012-12-04
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ MARIAN BIAŁOWIEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2012-12-04
DAWID ZBIGNIEW DOLATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2010-06-23
MARCIN WIKTOR MARCYZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-13
2010-06-23
JAKUB MARIA BIAŁOWIEJSKI
CZLONEK ZARZĄDU
2012-12-04
2014-08-22
2009-08-13
2020-02-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-13
2020-02-21
MDM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-13
2020-02-21
ARMII KRAJOWEJ, 53, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
2009-08-13
2020-02-21
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2009-08-13
2020-02-21
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2009-08-13
2020-02-21
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2009-08-13
2020-02-21
471 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2009-08-13
2020-02-21
4765Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2009-08-13
2020-02-21
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2009-08-13
2020-02-21
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2009-08-13
2020-02-21
731 - REKLAMA
2009-08-13
2020-02-21
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
2009-08-13
2020-02-21
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie