KRS 0000334743
NIP6751419441
REGON12103366100000
NazwaVARICOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVARICOMED
Data rejestracji 11 sie 2009 (15 lat temu) 11 sie 2009
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPROWICZA, 1, KRAKÓW, 31-523, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #862 PRAKTYKA LEKARSKA #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEAGNIESZKA DOROTA RIEGER-ZIĘBOWICZ
Beneficjent
WOJCIECH KAZIMIERZ ZIĘBOWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA DOROTA RIEGER-ZIĘBOWICZ
reprezentant
WOJCIECH TADEUSZ UCHTO
Beneficjent
WOJCIECH TADEUSZ UCHTO
Wspólnik
2009-08-11
2024-07-01
41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 500 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
WOJCIECH KAZIMIERZ ZIĘBOWICZ
Wspólnik
2009-08-11
2024-07-01
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
AGNIESZKA DOROTA RIEGER ZIĘBOWICZ
Wspólnik
2009-08-11
2024-07-01
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
AGNIESZKA DOROTA RIEGER-ZIĘBOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH KAZIMIERZ ZIĘBOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH TADEUSZ UCHTO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM
WOJCIECH KAZIMIERZ ZIĘBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-11
2019-09-19
WOJCIECH TADEUSZ UCHTO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-11
2019-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie