KRS 0000334581
NIP5272610293
REGON14198030200000
NazwaSE.COM.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSE.COM.GROUP
Data rejestracji 07 sie 2009 (15 lat temu) 07 sie 2009
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, ------, -------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #2894Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWNADIO BERTELLI
Wspólnik
2010-04-16
2011-03-31
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
ROBERTO TETTAMANTI
Wspólnik
2011-03-31
2019-12-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
LORENZO DEPAULIS
Wspólnik
2009-08-07
2010-04-16
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LORENZO DEPAULIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-07
2010-04-16
NADIO BERTELLI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-16
2011-03-31
ROBERTO TETTAMANTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-31
2019-12-06
2009-08-07
2011-03-31
ŻYTNIA, 18 A, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-31
2012-06-15
LODOWA, 101, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie