KRS 0000334515
NIP1231191041
REGON14196163500000
NazwaKOLPORTERZY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOLPORTERZY.COM
Data rejestracji 10 sie 2009 (15 lat temu) 10 sie 2009
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAGAZYNOWA, 11, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@KOLPORTERZY.COM
Dane podatkowe
NIP 1231191041
data rejestracji 01 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #532 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #801 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHJACEK ANDRRZEJ KOLCZYŃSKI
reprezentant
JACEK ANDRZEJ KOLCZYŃSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA IRENA STĘPIEŃ
Wspólnik
2009-08-10
2018-10-03
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
TOMASZ BRZOSTEK
Wspólnik
2009-08-10
2018-10-03
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
MAREK HENRYK KLIMKOWSKI
Wspólnik
2009-08-10
2018-10-03
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
JACEK ANDRZEJ KOLCZYŃSKI
Wspólnik
2018-10-03
2020-11-02
1.198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.800 ZŁOTYCH
JACEK ANDRZEJOWI KOLCZYŃSKI
Likwidator
2019-06-07
2020-11-02
JACEK ANDRZEJ KOLCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WIESŁAW WALENTY KLIMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-10
2012-10-22
TOMASZ BRZOSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2018-10-03
MAREK HENRYK KLIMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2018-10-03
JACEK ANDRZEJ KOLCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-03
2019-06-07
2009-08-10
2018-10-03
ENVISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-03
2019-06-07
KOLPORTERZY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-10
2018-10-03
KUROPATWY, 9, MYSIADŁO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie