KRS 0000334399
NIP6762404696
REGON12098581000000
NazwaPEREIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEREIRO
Data rejestracji 06 sie 2009 (15 lat temu) 06 sie 2009
Data usunięcia 22 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZEGÓRZECKA, 21, KRAKÓW, 31-532, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38365000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762404696
data rejestracji 01 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKONRAD SZCZEPAN PAWLUS
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
reprezentant
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
Beneficjent
RAFAŁ TOMASZ MRÓWKA
Wspólnik
2009-08-06
2009-11-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁ)
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
Wspólnik
2009-08-06
2016-06-22
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500 ZŁ
KONRAD SZCZEPAN PAWLUS
Wspólnik
2014-12-15
2016-06-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 ZŁ
Wspólnik
2016-06-22
2022-04-22
767.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.360,000 ZŁ
12304283600000
KONRAD SZCZEPAN PAWLUS
Beneficjent
POSIADA 31% UDZIAŁÓW W BORUBAR SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
Beneficjent
POSIADA 69 % UDZIAŁÓW W BORUBAR SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ TOMASZ MRÓWKA
PREZES
2009-08-06
2009-11-02
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
WICEPREZES
2009-08-06
2009-11-02
GRZEGORZ PAWEŁ BŁAŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-11-02
2022-04-22
KONRAD SZCZEPAN PAWLUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-17
2021-10-26
2009-08-06
2011-08-17
ADSPIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-17
2014-12-15
BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-06
2010-09-17
PIŁSUDSKIEGO, 28 A, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
2010-09-17
2014-08-22
KRUPNICZA, 3, KRAKÓW, 31-123, KRAKÓW, POLSKA
2014-08-22
2017-11-09
KROWODERSKA, 52, KRAKÓW, 31-158, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie