KRS 0000334103
NIP5562696908
REGON34062152300000
NazwaMASZ - DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMASZ - DRÓB
Data rejestracji 29 lip 2009 (15 lat temu) 29 lip 2009
Data usunięcia 10 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 29, KRUSZA PODLOTOWA, 88-101, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMIROSŁAW STANISŁAW ZAŁĘGOWSKI
Wspólnik
2009-07-29
2016-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
MARIAN WOJCIECH ADAMCZAK
Wspólnik
2009-07-29
2012-07-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
ZBIGNIEW IRENEUSZ MATUSZAK
Wspólnik
2009-07-29
2016-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
MAREK STACHOWIAK
Wspólnik
2009-07-29
2016-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
KRZYSZTOF ZAŁĘGOWSKI
Wspólnik
2009-07-29
2016-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
ALINA ADAMCZAK
Wspólnik
2012-07-13
2016-08-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW IRENEUSZ MATUSZAK
Likwidator
2015-07-24
2016-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW IRENEUSZ MATUSZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-29
2015-07-24
MAREK STACHOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-29
2015-07-24
KRZYSZTOF ZAŁĘGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-29
2015-07-24
2009-07-29
2015-07-24
MASZ - DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie