KRS 0000333994
NazwaSTOWARZYSZENIE "HORYZONTY ROZWOJU" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHORYZONTY ROZWOJU
Data rejestracji 28 lip 2009 (15 lat temu) 28 lip 2009
Data usunięcia 28 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres CIESZYŃSKA, 2, CHYBIE, 43-520, CHYBIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARIAN TEKLA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2015-01-28
ANNA MARIA SZCZYPKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2015-01-28
WANDA CZESŁAWA HECZKO
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2015-01-28
LUCYNA GABRIELA STASICKA
Likwidator
2014-04-10
2015-01-28
ADAM RAFAEL KLIMEK
Likwidator
2014-04-10
2015-01-28
FRANCISZEK STRZĄDAŁA
Likwidator
2014-04-10
2015-01-28
PIOTR KAZIMIERZ KAJSTURA
Likwidator
2014-04-10
2015-01-28
TADEUSZ ANDRZEJ PIECHACZEK
Likwidator
2014-04-10
2015-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU STOWARZYSZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
TADEUSZ ANDRZEJ PIECHACZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2014-04-10
LUCYNA GABRIELA STASICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2014-04-10
ADAM RAFAEL KLIMEK
SEKRETARZ
2009-07-28
2014-04-10
FRANCISZEK STRZĄDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-28
2014-04-10
PIOTR KAZIMIERZ KAJSTURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-28
2014-04-10
2009-07-28
2014-04-10
STOWARZYSZENIE "HORYZONTY ROZWOJU"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie