KRS 0000333625
NIP9730959441
REGON08035489100000
Nazwa"GL - POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGL - POLEN
Data rejestracji 23 lip 2009 (15 lat temu) 23 lip 2009
Data usunięcia 07 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKOWA, 19, KARGOWA, 66-120, KARGOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUG & L GMBH
Wspólnik
2009-07-23
2016-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
JURIJ SLIESARIONOK
Wspólnik
2016-12-20
2021-01-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
SERGEJ JAKUSEWITSCH
PREZES ZARZĄDU
2009-07-23
2010-08-03
JULIA SCHMIDT
PREZES ZARZĄDU
2010-08-03
2016-12-20
1986-02-06
JURIJ SLIESARIONOK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-20
2021-01-07
2009-07-23
2010-08-03
107A, CHWALIM, 66-120, KARGOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie