KRS 0000333581
NIP7551908710
REGON16026446200000
NazwaENERGETYKA WIATROWA - PROJECT MANAGEMENT AND SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGETYKA WIATROWA - PROJECT MANAGEMENT AND SUPPORT
Data rejestracji 20 lip 2009 (15 lat temu) 20 lip 2009
Data usunięcia 20 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 3, BIAŁA, 48-210, BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZBIGNIEW FRANCISZEK BILSKI
Wspólnik
2009-07-20
2015-07-20
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150,00 ZŁ
RAJMUND BOGUSŁAW DERPIŃSKI
Wspólnik
2009-07-20
2013-10-22
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
TOMASZ JAKUB CHMIEL
Wspólnik
2009-07-20
2015-07-20
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁ
TOMASZ JAKUB CHMIEL
Likwidator
2014-08-28
2015-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ JAKUB CHMIEL
PREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2013-02-04
RAJMUND BOGUSŁAW DERPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-20
2013-05-13
ZBIGNIEW FRANCISZEK BILSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2014-08-28
2009-07-20
2014-08-28
ENERGETYKA WIATROWA - PROJECT MANAGEMENT AND SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-20
2013-10-22
ARMII LUDOWEJ, 8, BIAŁA, 48-210, BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie