KRS 0000333499
NIP7811840364
REGON30115935400000
NazwaDIESELSAVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIESELSAVER POLSKA
Data rejestracji 28 lip 2009 (15 lat temu) 28 lip 2009
Data usunięcia 10 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMIENISTA, 22, POZNAŃ, 60-288, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄJAN OLE LARSEN
Wspólnik
2009-07-28
2021-02-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
MAJA MAŁGORZATA SPADZIŃSKA
Prokurent
2009-07-28
2011-01-21
PROKURA SAMOISTNA
MAJA MAŁGORZATA SPADZIŃSKA
Prokurent
2014-11-17
2016-04-27
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA MAGDALENA WÓJCIK
Prokurent
2014-11-17
2017-01-30
PROKURA SAMOISTNA
MAJA MAŁGORZATA SPADZIŃSKA
Prokurent
2017-01-30
2019-10-10
PROKURA SAMOISTNA
JAN OLE LARSEN
Likwidator
2019-10-10
2021-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN OLE LARSEN
PREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2011-01-21
MAJA MAŁGORZATA SPADZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-21
2014-11-17
JAN OLE LARSEN
PREZES ZARZĄDU
2014-11-17
2019-10-10
2009-07-28
2014-11-17
SIŁA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-17
2019-10-10
DIESELSAVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-28
2011-08-05
MICKIEWICZA, 27, POZNAŃ, 60-835, POZNAŃ, POLSKA
2011-08-05
2013-08-14
POZNAŃSKA, 62, POZNAŃ, 60-853, POZNAŃ, POLSKA
2013-08-14
2018-09-28
SIELSKA, 17 A, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie