KRS 0000333441
NIP7010192708
REGON14195138700000
NazwaRADICAL VM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADICAL VM
Data rejestracji 21 lip 2009 (15 lat temu) 21 lip 2009
Data usunięcia 20 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. UJAZDOWSKIE, 37, WARSZAWA, 00-540, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHMARIUSZ TADEUSZ ZARZYCKI
Wspólnik
2009-07-21
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
JAKUB KAZIMIERZ JELIŃSKI
Wspólnik
2009-07-21
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
ADAM HENRYK ANTOSZKIEWICZ
Wspólnik
2009-07-21
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
OLIVIA PAULA BORDOWSKI
Wspólnik
2009-07-21
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
ADAM HENRYK ANTOSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2021-10-20
OLIVIA BORDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2021-10-20
MARIUSZ TADEUSZ ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-21
2021-10-20
JAKUB KAZIMIERZ JELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2021-10-20
2009-07-21
2021-10-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-21
2021-10-20
RADICAL VM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-21
2021-10-20
AL. UJAZDOWSKIE, 37, WARSZAWA, 00-540, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-21
2021-10-20
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2009-07-21
2021-10-20
7312 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
2009-07-21
2021-10-20
7312A - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
2009-07-21
2021-10-20
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2009-07-21
2021-10-20
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2009-07-21
2021-10-20
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2009-07-21
2021-10-20
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2009-07-21
2021-10-20
7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
2009-07-21
2021-10-20
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2009-07-21
2021-10-20
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie