KRS 0000333415
NIP5252459663
REGON14176138500000
NazwaNETKOMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNETKOMPAS
Data rejestracji 17 lip 2009 (15 lat temu) 17 lip 2009
Data usunięcia 17 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NISKA, 3A, WARSZAWA, 00-179, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6399 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHKRZYSZTOF ZYGMUNT MALIK
Wspólnik
2009-07-17
2020-02-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
RADOSŁAW ZBIGNIEW MALIK
Wspólnik
2009-07-17
2020-02-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ TOMASZ STĘŻYCKI
Wspólnik
2009-07-17
2020-02-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ JERZY WYSOCKI
Wspólnik
2009-07-17
2020-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ANNA STĘŻYCKA
Wspólnik
2009-07-17
2020-02-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZYGMUNT MALIK
Likwidator
2014-02-26
2020-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF ZYGMUNT MALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2011-06-15
RADOSŁAW ZBIGNIEW MALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2014-02-26
PAWEŁ TOMASZ STĘŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2014-02-26
PAWEŁ JERZY WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2013-06-04
MAŁGORZATA ANNA STĘŻYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2014-02-26
2009-07-17
2014-02-26
NETKOMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie