KRS 0000333364
NIP9452128861
REGON12093091500000
NazwaTRZY CZWARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRZY CZWARTE
Data rejestracji 20 lip 2009 (15 lat temu) 20 lip 2009
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAMIENNA, 2-4, KRAKÓW, 30-001, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452128861
data rejestracji 16 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sty 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR ZABDYR
Beneficjent
DARIUSZ SZEWCZYK
Beneficjent
JAN MIROSŁAW MAŃ
reprezentant
JAN MIROSŁAW MAŃ
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA BARABASZ NOWAK
Wspólnik
2009-07-20
2012-07-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
JAN MIROSŁAW MAŃ
Wspólnik
2009-07-20
2022-04-29
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.000,00 ZŁ
DARIUSZ STANISŁAW SZEWCZYK
Wspólnik
2009-07-20
2022-04-29
370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.000,00 ZŁ
ADAM KLIMCZYK
Wspólnik
2010-01-25
2010-10-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
PIOTR ZABDYR
Wspólnik
2010-10-15
2022-04-29
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
JAN MIROSŁAW MAŃ
Likwidator
2021-02-23
2022-04-29
PIOTR ZABDYR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN MIROSŁAW MAŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ ROZPORZĄDZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 20.000 ZŁOTYCH, PRZY CZYM W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OKREŚLONY KWOTA TA STANOWI SUMĘ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ W TYM OKRESIE, A W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY - SUMĘ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES JEDNEGO ROKU.
JAN MIROSŁAW MAŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2021-02-23
ANNA MAŁGORZATA BARABASZ NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-20
2010-10-15
DARIUSZ STANISŁAW SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-20
2010-01-25
2009-07-20
2021-02-23
TRZY CZWARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-20
2014-02-18
WIDNA, 27 A, KRAKÓW, 31-464, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie