KRS 0000333294
NIP1231191934
REGON14187470600000
NazwaKOLEKCJONERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOLEKCJONERZY
Data rejestracji 31 lip 2009 (15 lat temu) 31 lip 2009
Data usunięcia 11 mar 2021 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKOPOWA, 47B, WARSZAWA, 01-059, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUANNA AGNIESZKA KAKIET
Prokurent
2010-06-17
2016-05-09
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW KAKIET
Prokurent
2010-06-17
2011-08-30
SAMOISTNA
ANDRZEJ KOŚMIDER
Likwidator
2018-12-04
2021-03-11
ANNA AGNIESZKA KAKIET
Wspólnik
2009-07-31
2016-05-09
500 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) UDZIAŁÓW. ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 25.000 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
PRZEMYSŁAW KAKIET
Wspólnik
2009-07-31
2011-08-30
500 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) UDZIAŁÓW. ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 25.000 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
PIOTR MILER
Wspólnik
2011-08-30
2016-05-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KOŚMIDER
Wspólnik
2016-05-09
2021-03-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ BARTOSZ JAGODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-17
2016-05-09
ANDRZEJ KOŚMIDER
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2018-12-04
PRZEMYSŁAW KAKIET
PREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2010-06-17
2009-07-31
2018-12-04
KOLEKCJONERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-31
2010-06-17
SŁONECZNA, 105a, STARA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2010-06-17
2011-08-30
TARGOWA, 59, WARSZAWA, 03-729, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie