KRS 0000333259
NIP6751267600
REGON35638084000000
NazwaHTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 lip 2009 (15 lat temu) 17 lip 2009
Data usunięcia 31 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STAROWIŚLNA, 17, KRAKÓW, 31 - 038, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751267600
data rejestracji 01 sty 2004
status Czynny
09102010680000190203812831
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
17102028920000500203524741
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAGDALENA STEFANIA WŁADYSIUK
Beneficjent
ROBERT ANDRZEJ PLISKO
Beneficjent
PRZEMYSŁAW MARCIN RYŚ
Beneficjent
MAGDALENA STEFANIA WŁADYSIUK
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT ANDRZEJ PLISKO
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB BOLESŁAW RUTKOWSKI
Wspólnik
2014-03-04
2022-05-31
PRZEMYSŁAW MARCIN RYŚ
Wspólnik
2009-07-17
2022-05-31
MAGDALENA STEFANIA WŁADYSIUK
Wspólnik
2009-07-17
2022-05-31
Wspólnik
2009-07-17
2022-05-31
12092654600000
ROBERT ANDRZEJ PLISKO
Wspólnik
2009-07-17
2022-05-31
MAGDALENA STEFANIA WŁADYSIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT ANDRZEJ PLISKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW MARCIN RYŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE POD FIRMĄ HTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA DZIAŁA POPRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI, KOMANDYATRIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNICY. SPOSÓB REPREZENTACJI HTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2009-07-17
2022-05-31
12092654600000
2009-07-17
2009-08-14
HTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KRAKOWIE
2009-07-17
2009-08-14
STAROWIŚLA, 17, KRAKÓW, 31-038, KRAKÓW, POLSKA
Więcej HTAC na rynkach zagranicznych
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.
122 275,00 zł
51 966,87 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie