KRS 0000333240
NIP7272709271
REGON10039952000000
NazwaINSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Data rejestracji 13 lip 2009 (15 lat temu) 13 lip 2009
Data usunięcia 15 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, 17, ŁÓDŹ, 90-248, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272709271
data rejestracji 05 wrz 2008
status Zwolniony
88105014611000009030942685
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
97105014611000009030213277
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
66105014611000002423173489
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
75105014611000009030213285
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
77105014611000002414635157
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8532A TECHNIKA #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ JAROS
Beneficjent
RAFAŁ JAROS
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ JAROS
Wspólnik
2009-07-13
2013-07-15
39 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 ZŁ
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
Wspólnik
2009-07-13
2013-07-15
39 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 ZŁ
MICHAŁ KONRAD MACKIEWICZ
Wspólnik
2009-07-13
2013-07-15
39 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 ZŁ
RAFAŁ JAROS
Prokurent
2009-07-13
2010-05-19
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ KONRAD MACKIEWICZ
Prokurent
2009-07-13
2010-05-19
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
Prokurent
2010-05-19
2010-12-14
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ JAROS
Prokurent
2010-12-14
2011-06-13
SAMOISTNA
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
Prokurent
2011-06-13
2011-09-19
SAMOISTNA
MICHAŁ KONRAD MACKIEWICZ
Prokurent
2011-09-19
2013-07-15
SAMOISTNA
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
Prokurent
2012-04-25
2012-07-20
SAMOISTNA
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
Prokurent
2012-11-15
2013-07-15
SAMOISTNA
RAFAŁ JAROS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99% UDZIAŁ W ZYSKU A 97,5% UDZIAŁ WE WKŁADZIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR FELIKS KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-13
2010-05-19
MICHAŁ KONRAD MACKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-19
2011-06-13
RAFAŁ JAROS
PREZES ZARZĄDU
2011-06-13
2013-07-15
2009-07-13
2010-05-19
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, 17, ŁÓDŹ, 90-248, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie