KRS 0000332947
NIP1010003472
REGON02102113500000
NazwaLORIEN ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLORIEN ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLORIEN ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES - KOMPANIA PRYWATNA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGRANICZONĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW)
Data rejestracji 08 lip 2009 (15 lat temu) 08 lip 2009
Data usunięcia 21 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres STRZEGOMSKA, 138, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ASHLEY ROAD, 1, ALTRINCHAM, WA14 2DT, ALTRINCHAM, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURABARTOSZ TOMASZ MISZKURKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-07-08
2010-04-26
ANDREW RICHARD MIELENIEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-04-26
2011-10-27
ŁUKASZ TADEUSZ KOLENDOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-10-27
2014-08-25
ŁUKASZ TADEUSZ KOLENDOWICZ
Likwidator
2014-08-25
2015-04-21
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTORZY
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU AKTÓW PRAWNYCH DWÓCH DYREKTORÓW BĄDŹ JEDEN DYREKTOR W OBECNOŚCI ŚWIADKA, KTÓRY POŚWIADCZY JEGO PODPIS, LUB JEDEN DYREKTOR WRAZ Z SEKRETARZEM SPÓŁKI.
CHRISTOPHER JOHN SAWYER
DYREKTOR
2009-07-08
2014-01-20
RAYMOND ARTHUR TREW
DYREKTOR
2009-07-08
2013-07-11
DEREK O'NEILL
DYREKTOR I SEKRETARZ
2009-07-08
2014-01-20
SCOTT NEIL GREENBERG
DYREKTOR
2014-01-20
2015-04-21
2009-07-08
2014-08-25
LORIEN ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2009-07-08
2009-11-09
BEMA, 2, WROCŁAW, 50-265, WROCŁAW, POLSKA
2009-11-09
2012-09-05
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
2012-09-05
2013-07-11
STRZEGOMSKA, 138, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2009-07-08
2014-01-20
WELLINGTON STREET, 114, LEEDS, LS1 1BA, LEEDS, WIELKA BRYTANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie