KRS 0000332857
NazwaJ.P.D. STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ.P.D. STAL
Data rejestracji 09 lip 2009 (15 lat temu) 09 lip 2009
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, BYTOM, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUDARIUSZ ŚWIERCZEWSKI
Prokurent
2009-07-09
2010-04-02
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JANUSZ BAZAN
Prokurent
2009-07-09
2010-04-02
PROKURA SAMOISTNA
ANNA KIERAT
Wspólnik
2009-07-09
2010-04-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000,00 ZŁ.
SŁAWOMIR PASTERNAK
Wspólnik
2009-07-09
2010-04-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ.
JANUSZ BAZAN
Wspólnik
2010-04-02
2018-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR PASTERNAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-09
2010-04-02
JANUSZ BAZAN
PREZES ZARZĄDU
2010-04-02
2013-06-21
2009-07-09
2014-06-05
MOCHNACKIEGO, 34, BYTOM, 41-907, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie