KRS 0000332471
NIP9542674372
REGON24121762600000
Nazwa"DŹWIG-POL GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"DŹWIG-POL GLIWICE" -
Data rejestracji 30 cze 2009 (15 lat temu) 30 cze 2009
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRANSPORTOWCÓW, 7, KATOWICE, 40-403, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542674372
data rejestracji 01 lip 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #3811 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEARTUR HEINE
reprezentant
PIOTR HEINE
Beneficjent
ARTUR HEINE
Likwidator
2020-08-24
2022-02-14
GABRIELA LEBUDA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-30
2013-07-05
PIOTR HEINE
Członek Organu Nadzoru
2009-06-30
2013-07-05
MICHAŁ SZWEDA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-30
2011-07-29
URSZULA DOMINICZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2013-07-05
Wspólnik
2009-06-30
2022-02-14
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
27150567800000
JANINA KACZKA
Prokurent
2010-07-02
2017-04-06
SAMOISTNA
KONRAD HEINE
Prokurent
2017-04-06
2022-02-14
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR HEINE
Prokurent
2017-04-06
2022-02-14
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR HEINE
Beneficjent
CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DŹWIG-POL SP. Z O.O. W KATOWICACH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW NA PODSTAWIE UDZIELONEJ PROKURY ŁĄCZNEJ.
PIOTR GRYLICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-30
2010-07-02
BENEDYKT DOMŻOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-30
2009-09-24
JERZY JUSZCZE
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-24
2010-07-02
JERZY JUSZCZE
PREZES ZARZĄDU
2010-07-02
2014-10-23
ANDRZEJ KUBEREK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-23
2019-03-06
ARTUR HEINE
PREZES ZARZĄDU
2019-03-06
2020-08-24
2009-06-30
2013-11-05
HUBERTA, 1, KATOWICE, 40-542, KATOWICE, POLSKA
2009-06-30
2020-08-24
"DŹWIG-POL GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie