KRS 0000332362
NIP1182002139
REGON14191805900000
NazwaTENETO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTENETO CONSULTING
Data rejestracji 30 cze 2009 (15 lat temu) 30 cze 2009
Data usunięcia 02 mar 2022 02 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRZYŻÓWKI, 13B, WARSZAWA, 03-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TENETO.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 1182002139
data rejestracji 27 lip 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPAWEŁ MACIEJ PSUTY
Beneficjent
MICHAŁ JERZY KOTNOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ MACIEJ PSUTY
reprezentant
MICHAŁ JERZY KOTNOWSKI
reprezentant
MICHAŁ JERZY KOTNOWSKI
Wspólnik
2009-06-30
2022-03-02
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
PAWEŁ MACIEJ PSUTY
Wspólnik
2009-06-30
2022-03-02
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
PAWEŁ MACIEJ PSUTY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ JERZY KOTNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ JERZY KOTNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-30
2022-03-02
PAWEŁ MACIEJ PSUTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-30
2022-03-02
2009-06-30
2013-09-05
MICHAŁOWICZA, 9, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
2013-09-05
2020-10-02
ALEJA ZJEDNOCZENIA, 36, WARSZAWA, 01-830, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie