KRS 0000332241
NIP7642622043
REGON30113625800000
Nazwa"RTG TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRTG TRADE
Data rejestracji 29 cze 2009 (15 lat temu) 29 cze 2009
Data usunięcia 04 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 36, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHŁUCJA LOHR
Wspólnik
2009-06-29
2010-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GRAŻYNA STANISŁAWA LOHR
Wspólnik
2010-02-08
2012-07-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
RYSZARD JAN LOHR
Wspólnik
2010-02-08
2012-07-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ADAM LOHR
Wspólnik
2012-07-12
2015-03-30
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁ
GRAŻYNA STANISŁAWA LOHR
Wspólnik
2015-03-30
2017-07-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ŁUCJA LOHR
Członek Organu Nadzoru
2010-02-08
2012-08-14
RYSZARD JAN LOHR
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2009-10-13
GRAŻYNA STANISŁAWA LOHR
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2012-08-14
BOTWID ANTONI CHMARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2010-02-08
TOMASZ JAKUB LOHR
Członek Organu Nadzoru
2009-10-13
2012-08-14
RYSZARD JAN LOHR
Prokurent
2009-10-13
2010-02-08
SAMOISTNA
TOMASZ JAKUB LOHR
Prokurent
2012-07-12
2015-06-18
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD JAN LOHR
Likwidator
2015-06-18
2017-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ŁUCJA LOHR
PREZES ZARZĄDU
2009-06-29
2010-02-08
RYSZARD JAN LOHR
PREZES ZARZĄDU
2010-02-08
2015-06-18
2009-06-29
2015-06-18
"RTG TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-29
2009-10-13
MICHAŁOWSKIEGO, 14, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2009-10-13
2015-06-18
DRYGASA, 29, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie