KRS 0000332161
NIP7292664732
REGON10066539200000
NazwaJS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJS INVEST
Data rejestracji 03 lip 2009 (15 lat temu) 03 lip 2009
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZAHARY, 50, ŁÓDŹ, 93-478, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7292664732
data rejestracji 11 lip 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (51)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #1105Z PRODUKCJA PIWA #1106Z PRODUKCJA SŁODU #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHJERZY STANISŁAW PAWŁOWSKI
Wspólnik
2009-07-03
2011-08-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 PLN
GRAŻYNA PAWŁOWSKA
Wspólnik
2009-07-03
2020-05-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 PLN
SŁAWOMIR STANISŁAW POTORCZYK
Wspólnik
2009-07-03
2020-05-21
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700 000,00 ZŁOTYCH
PIOTR PAWŁOWSKI
Prokurent
2009-07-03
2020-05-21
PROKURA ŁĄCZNA
ARTUR SŁAWOMIR POTORCZYK
Prokurent
2009-07-03
2020-05-21
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR STANISŁAW POTORCZYK
Likwidator
2018-02-01
2020-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI,REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ : -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH -W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI
JERZY STANISŁAW PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-03
2018-02-01
SŁAWOMIR STANISŁAW POTORCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-03
2018-02-01
2009-07-03
2018-02-01
JS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie