KRS 0000331836
NIP5222922659
REGON14194880100000
NazwaMICHJAN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMICHJAN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 cze 2009 (15 lat temu) 19 cze 2009
Data usunięcia 12 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RAKUSZANKI, 2, WARSZAWA, 02-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222922659
data rejestracji 21 lip 2009
status Czynny
20249000050000452074909655
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23102010550000960202816817
PKO Oddział 24 w Warszawie
ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA
28102010550000940202816825
PKO Oddział 24 w Warszawie
ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA
50109010560000000120840387
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
95109025900000000143893713
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
21105010251000009081128168
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
96105010251000009081128176
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
82114020040000350284404291
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
61114020040000311221287513
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
26249000050000460000061262
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMARIUSZ KRZYSZTOF JAKUBASZEK
Beneficjent
MARIUSZ KRZYSZTOF JAKUBASZEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ KRZYSZTOF JAKUBASZEK
Wspólnik
2009-06-19
2022-09-12
MARIUSZ KRZYSZTOF JAKUBASZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MICHJAN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM; SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: JAKUBASZEK MARIUSZ KRZYSZTOF.
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-26
2022-09-12
14188615800000
Członek Organu Reprezentacji
2009-06-19
2022-03-26
14188615800000
2009-06-19
2011-11-14
EKOODPADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-11-14
2022-03-26
MICHJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie