KRS 0000331693
NIP5830002060
REGON19056322400000
Nazwa"CAROT" CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CAROT" CORPORATION
Data rejestracji 17 cze 2009 (15 lat temu) 17 cze 2009
Data usunięcia 23 mar 2016 23 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WAŁY JAGIELLOŃSKIE, 26, GDAŃSK, 80-853, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji150,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIKRZYSZTOF PIOTR RUCZYŃSKI
Prokurent
2009-06-17
2010-03-30
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
BOLESŁAW KAZIMIERZ KRZYŻOSTANIAK
Prokurent
2013-08-14
2014-04-11
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF SERGIUSZ KISZKIS
Prokurent
2014-04-11
2014-10-20
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
KAMIL STANISŁAW KRZEK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-30
2016-03-23
MICHAŁ KRUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2016-03-23
KRZYSZTOF SERGIUSZ KISZKIS
Członek Organu Nadzoru
2009-06-17
2010-03-30
KRZYSZTOF ANDRZEJ ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-17
2016-03-23
BOLESŁAW KAZIMIERZ KRZYŻOSTANIAK
Likwidator
2014-10-20
2016-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE PREZESA LUB PROKURENTA
WOJCIECH ANDRZEJ NOCOŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2010-03-30
KRZYSZTOF SERGIUSZ KISZKIS
PREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2014-04-11
BOLESŁAW KAZIMIERZ KRZYŻOSTANIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2014-10-20
2009-06-17
2014-10-20
"CAROT" CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie