KRS 0000331609
NIP9552264339
REGON32068073100000
NazwaPETROBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETROBAZA
Data rejestracji 17 cze 2009 (15 lat temu) 17 cze 2009
Data usunięcia 16 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPETRO BOSYY
Wspólnik
2009-06-17
2010-11-15
3.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ.
VITALII VDOVYCHENKO
Wspólnik
2010-11-15
2020-04-16
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PETRO BOSYY
PREZES
2009-06-17
2010-11-15
VITALII VDOVYCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2010-11-15
2020-04-16
2009-06-17
2010-02-25
TOROWA, 1, SZCZECIN, 70-746, SZCZECIN, POLSKA
2010-02-25
2010-11-15
WOJSKA POLSKIEGO, 62, SZCZECIN, 70-477, SZCZECIN, POLSKA
2010-11-15
2015-12-16
SIELSKA, 17 A, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie