KRS 0000331235
NIP5842676947
REGON22080734700000
NazwaFUNDACJA PROMOCJI MEDYCYNY BÓLU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMOCJI MEDYCYNY BÓLU
Data rejestracji 09 cze 2009 (15 lat temu) 09 cze 2009
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LEONIDA TELIGI, 11, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@MEDYCYNABOLU.COM.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#86 OPIEKA ZDROWOTNA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANATOMASZ RYSZARD WALUKIEWICZ
Likwidator
2019-03-27
2021-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PIOTR WOJCIECH BUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-09
2012-08-27
PIOTR WOJCIECH BUCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2012-08-27
2019-03-27
ROMANA DOROTA ŁUGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-09
2012-08-27
ROMANA DOROTA ŁUGIN
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2012-08-27
2019-03-27
2009-06-09
2019-03-27
FUNDACJA PROMOCJI MEDYCYNY BÓLU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie