KRS 0000331000
NIP6511694024
REGON24116779100000
NazwaGROUP TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGROUP TWO
Data rejestracji 10 cze 2009 (15 lat temu) 10 cze 2009
Data usunięcia 20 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻORSKA, 8, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6511694024
data rejestracji 24 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMARIUSZ ANDRZEJ WIESZALA
Beneficjent
DOMINIK JÓZEF GAWIŃSKI
reprezentant
MARIUSZ ANDRZEJ WIESZALA
Wspólnik
2017-07-10
2023-04-20
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
DOMINIK JÓZEF GAWIŃSKI
Wspólnik
2009-06-10
2023-04-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
MACIEJ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2009-06-10
2016-06-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00;-ZŁ
DOMINIK JÓZEF GAWIŃSKI
Prokurent
2010-02-16
2010-06-15
PROKURA SAMOISTNA
GRAŻYNA ANNA RANISZEWSKA
Prokurent
2017-07-10
2023-04-20
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2010-02-16
2010-06-15
PROKURA SAMOISTNA
IWONA MONIKA ŁABĘDZKA KŁOSOWSKA
Prokurent
2016-06-27
2023-04-20
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ ANDRZEJ WIESZALA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF IRENEUSZ KRZYŻOK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-10
2010-02-16
JOANNA KATARZYNA PIONTEK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2010-06-15
MACIEJ ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2016-06-27
DOMINIK JÓZEF GAWIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-06-15
2016-06-27
DOMINIK JÓZEF GAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-27
2023-04-20
2009-06-10
2010-06-15
RYBNICKA, 118, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2010-06-15
2016-06-27
PTASIA, 8, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
GKm 1/21
2022-06-30
2023-06-28
4106.27 PLN
VI GC 1087/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny Kancelaria Komornicza nr V w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie