KRS 0000330784
NIP6762434711
REGON12093341100000
NazwaMAGNAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAGNAPOL
Data rejestracji 03 cze 2009 (15 lat temu) 03 cze 2009
Data usunięcia 13 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 11, KRAKÓW, 31-041, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #5520 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5590 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWANATALIA KINGA MARKO
Wspólnik
2009-06-03
2016-10-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAGDALENA BARBARA SMALCERZ
Wspólnik
2009-06-03
2012-09-26
50 (PIĘĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA LUZAR
Wspólnik
2012-09-26
2016-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ SŁAWOMIR GROL
Prokurent
2009-06-03
2016-10-13
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ SŁAWOMIR GROL
Likwidator
2014-05-13
2015-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA.
MAGDALENA BARBARA SMALCERZ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2012-09-26
NATALIA KINGA MARKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2014-05-13
ANNA LUZAR
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2013-10-08
2009-06-03
2014-05-13
MAGNAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-03
2012-09-26
SZEWSKA, 9, KRAKÓW, 31-009, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie