KRS 0000330086
NIP7773111544
REGON30110352000000
NazwaCIABATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCIABATA
Data rejestracji 22 maj 2009 (15 lat temu) 22 maj 2009
Data usunięcia 13 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORONNA, 3C, DĄBRÓWKA, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHTOMASZ JÓZEF KUCIŃSKI
Wspólnik
2009-05-22
2015-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR LUCJAN BROWARSKI
Wspólnik
2009-05-22
2015-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR LUCJAN BROWARSKI
Likwidator
2015-07-31
2015-10-13
TOMASZ JÓZEF KUCIŃSKI
Likwidator
2015-07-31
2015-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
TOMASZ JÓZEF KUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-22
2015-07-31
PIOTR LUCJAN BROWARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-22
2015-07-31
2009-05-22
2015-07-31
CIABATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie