KRS 0000329615
NIP5512553242
REGON12088044200000
Nazwa"ŁYSOŃ-INOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁYSOŃ-INOX
Data rejestracji 15 maj 2009 (15 lat temu) 15 maj 2009
Data usunięcia 27 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 162, SUŁKOWICE, 34-125, SUŁKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5512553242
data rejestracji 03 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUTOMASZ MARIUSZ ŁYSOŃ
Wspólnik
2009-05-15
2022-05-27
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
BOBUR YULDASHEV
Wspólnik
2009-05-15
2022-05-27
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
ZAFAR BAZARBOEV
Wspólnik
2009-05-15
2022-05-27
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
BOTTIR JUMAMURATOV
Wspólnik
2009-05-15
2022-05-27
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
TOMASZ MARIUSZ ŁYSOŃ
Likwidator
2020-03-05
2022-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZYJMUJE SIE NASTĘPUJĄCEZASADY: - PRZEZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU MOGĄ WYSTĘPOWAĆ SAMODZIELNIE; - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ŁYSOŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-05-15
2020-03-05
ZAFAR BAZARBOEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-15
2020-03-05
BOTTIR JUMAMURATOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-15
2020-03-05
BOBUR YULDASHEV
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-15
2020-03-05
2009-05-15
2020-03-05
"ŁYSOŃ-INOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie