KRS 0000328741
NIP7831650603
REGON30109527500000
NazwaNOCNA ZMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOCNA ZMIANA
Data rejestracji 05 maj 2009 (15 lat temu) 05 maj 2009
Data usunięcia 13 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. WICHROWE WZGÓRZE, 26, POZNAŃ, 61-697, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMARCIN WOJCIECH MILEWSKI
Wspólnik
2018-01-24
2024-06-13
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.600,00 ZŁ
DARIUSZ TOMASZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2013-06-17
2018-01-24
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.600,00 ZŁ
ALEK KAMIL CIERPIAŁKOWSKI
Wspólnik
2009-05-05
2018-01-24
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.200,00 ZŁ
ADAM SIDORUK
Wspólnik
2009-05-05
2010-10-22
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17,000.00 ZŁOTYCH.
TOMASZ JACEK STAMM
Wspólnik
2009-05-05
2010-10-22
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH.
ANNA NAWROT CIERPIAŁKOWSKA
Wspólnik
2010-10-22
2018-01-24
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.800,00 ZŁ
ZBIGNIEW WIECZOREK
Wspólnik
2013-06-17
2024-06-13
87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.400,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
ADAM SIDORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-05
2010-10-22
ALEK KAMIL CIERPIAŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-05
2013-06-17
TOMASZ JACEK STAMM
PREZES ZARZĄDU
2009-05-05
2010-10-22
DARIUSZ TOMASZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-17
2018-01-24
ANNA NAWROT CIERPIAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-17
2018-01-24
MARCIN WOJCIECH MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-24
2024-06-13
2009-05-05
2010-10-22
POPLIŃSKICH, 11, POZNAŃ, 61-573, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie