KRS 0000328709
NIP8522552702
REGON32065434300000
NazwaYARD ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYARD ENERGY POLSKA
Data rejestracji 30 kwi 2009 (15 lat temu) 30 kwi 2009
Data usunięcia 06 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA X, 8, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEKDE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2009-04-30
2015-04-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
YARD ENERGY DEVELOPMENT B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2015-04-28
2018-08-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ALEXANDER ALDERT ROUKENS
Likwidator
2017-01-09
2018-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZBYWANIA PRAWA LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ JEDNORAZOWO PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JAKOB JACOBUS KLAAS WOLTERS
PREZES ZARZĄDU
2009-04-30
2014-06-30
FREDERIK JAN MORSINK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-30
2010-08-25
FRANK GERHARD HOITING
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2016-01-14
MARTIN OLDENBEUVING
PREZES ZARZĄDU
2014-06-30
2016-01-14
ALEXANDER ALDERT ROUKENS
PREZES ZARZĄDU
2016-01-14
2017-01-09
KEVIN DIJKERS
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-14
2017-01-09
2009-04-30
2015-04-28
KDE ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-28
2017-01-09
YARD ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-30
2016-05-06
PLAC BATOREGO, 5, SZCZECIN, 70-207, SZCZECIN, POLSKA
2016-05-06
2018-01-16
UL. ŚWIĘTOSŁAWY STORRADY, 1B, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie