KRS 0000328644
NIP8982157195
REGON02096330300000
Nazwa"ARCT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCT GROUP
Data rejestracji 28 kwi 2009 (15 lat temu) 28 kwi 2009
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWŁUKASZ EUGENIUSZ ŁUSZCZAK
Wspólnik
2009-04-28
2015-02-24
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ELŻBIETA BONNASSIEUX
Wspólnik
2009-04-28
2011-08-19
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GRZEGORZ JAROSŁAW WIRCHNIAŃSKI
Wspólnik
2011-08-19
2014-08-07
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DAMIAN ANDRYCHIEWICZ
Wspólnik
2015-02-24
2016-01-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT MICHAŁ PAĆKOWSKI
Wspólnik
2016-01-22
2023-03-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ŁUKASZ EUGENIUSZ ŁUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-28
2015-02-24
ELŻBIETA BONNASSIEUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-28
2011-12-16
DAMIAN ANDRYCHIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2015-11-17
ROBERT MICHAŁ PAĆKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-22
2023-03-09
2009-04-28
2011-08-19
SZCZYTNICKA, 36, WROCŁAW, 53-382, WROCŁAW, POLSKA
2011-08-19
2016-01-22
TARNOGAJSKA, 8, WROCŁAW, 50-512, WROCŁAW, POLSKA
2016-01-22
2018-02-19
UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO, 6A, WROCŁAW, 51-627, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie