KRS 0000328280
NIP9910441941
REGON16024707300000
NazwaPOJAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOJAZDY
Data rejestracji 22 kwi 2009 (15 lat temu) 22 kwi 2009
Data usunięcia 27 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NORWESKA, 13, OPOLE, 45-920, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9910441941
data rejestracji 10 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHJANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
Beneficjent
JANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
reprezentant
JANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
Likwidator
2017-10-25
2021-12-27
JANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
Wspólnik
2009-04-22
2021-12-27
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
PAWEŁ SŁAWOMIR DANIELEWSKI
Wspólnik
2009-04-22
2021-12-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
MARIUSZ MICHAŁ KIEREŚ
Wspólnik
2009-04-22
2021-12-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
JANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ ŁĄCZNIE PRZEZ OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JANUSZ DARIUSZ WISZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-28
2017-10-25
MARIUSZ MICHAŁ KIEREŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-04-22
2010-01-28
PAWEŁ SŁAWOMIR DANIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-22
2010-01-28
AGNIESZKA WISZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-28
2017-10-25
2009-04-22
2009-11-09
"OVIBOS POJAZDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-09
2017-10-25
POJAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-22
2017-01-19
NORWESKA, 13, BRZEZIE K/OPOLA, 46-021, BRZEZIE K/OPOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie