KRS 0000328251
NIP6972254725
REGON30108755400000
NazwaEKOREGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOREGION
Data rejestracji 23 kwi 2009 (15 lat temu) 23 kwi 2009
Data usunięcia 24 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW LWOWA, 18, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEANDRZEJ BAJON
Wspólnik
2009-04-23
2020-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF KOLACJA
Wspólnik
2009-04-23
2011-03-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KLAUDIA JUNDRZYK
Wspólnik
2011-03-11
2020-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLGA MARIA GROCHOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-11
2020-11-24
KLAUDIA JUNDRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-11
2020-11-24
ANDRZEJ BAJON
PREZES ZARZĄDU
2009-04-23
2019-09-16
KRZYSZTOF KOLACJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-23
2011-03-11
OLGA MARIA GROCHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-23
2011-03-11
2009-04-23
2011-09-07
SIENKIEWICZA, 8, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Km 16056/15
2022-10-01
2024-04-19
4658.34 PLN
VI Nc-e 1017738/15
Kowalik Wojciech Antoni
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie