KRS 0000328163
NIP6793003461
REGON12086446600000
NazwaFAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFAGRON
Data rejestracji 21 kwi 2009 (15 lat temu) 21 kwi 2009
Data usunięcia 03 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PASTERNIK, 26, KRAKÓW, 31-354, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1398000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWFAGRON GROUP B.V.
Wspólnik
2009-04-21
2017-01-09
2.795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.397.500 ZŁ
FAGRON B.V.
Wspólnik
2017-01-09
2018-12-03
2.796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 398 000 ZŁ
MICHAEL HILLAERT
Prokurent
2012-06-27
2017-01-09
SAMOISTNA
GABRIEL MITRASZEWSKI
Prokurent
2014-03-10
2016-04-06
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA ŻMURKO
Prokurent
2016-10-28
2018-12-03
SAMOISTNA
AGNIESZKA NATALIA KACZMARCZYK
Prokurent
2009-06-05
2012-05-22
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN SEBASTIAN ADAMOWICZ
Prokurent
2012-06-27
2016-10-28
SAMOISTNA
ROBERT BIRONT
Prokurent
2016-10-28
2017-09-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
GERARDUS JOHANNES VAN JEVEREN
PREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2014-03-10
JAN PEETERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-21
2017-01-09
FRANCISCUS ADRIANUS VERBAKEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-21
2014-05-21
MICHAEL HILLAERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-09
2017-09-07
ROBERT BIRONT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-07
2018-12-03
KALMAN PETRO
PREZES ZARZĄDU
2017-09-07
2017-10-20
KARIN DE JONG
PREZES ZARZĄDU
2017-10-20
2018-12-03
2009-04-21
2012-10-08
ALBATROSÓW, 1, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie