KRS 0000328000
NIP6351798877
REGON24114944500000
NazwaECOVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECOVEST
Data rejestracji 24 kwi 2009 (15 lat temu) 24 kwi 2009
Data usunięcia 30 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 6D, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPIOTR JÓZEF WICHARY
Wspólnik
2009-04-24
2010-09-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,00 ZŁ.
EDYTA MAGDALENA WICHARY
Wspólnik
2009-04-24
2012-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MICHAŁ KRYSTIAN DAMAS
Wspólnik
2012-01-24
2020-07-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PIOTR JÓZEF WICHARY
PREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2012-01-24
EDYTA MAGDALENA WICHARY
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2010-09-17
RYSZARD WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2018-08-10
MICHAŁ KRYSTIAN DAMAS
PREZES ZARZĄDU
2012-01-24
2014-01-24
2009-04-24
2014-01-28
KOŚCIUSZKI, 59, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
2014-01-28
2017-05-18
---, ---, MIKOŁÓW, ---, ---, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie