KRS 0000327714
NIP6312429816
REGON27830433900000
NazwaBIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIGER
Data rejestracji 13 maj 2009 (15 lat temu) 13 maj 2009
Data usunięcia 18 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOJAZDOWA, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6312429816
data rejestracji 24 wrz 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLINMARIUSZ KAZIMIERZ RYBKA
Beneficjent
JAKUB WOLAK
Beneficjent
IRENEUSZ IGNACY WOLAK
Beneficjent
ANNA NOWAKOWSKA
reprezentant
MARIUSZ KAZIMIERZ RYBKA
Wspólnik
2009-05-13
2012-11-19
2160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 108.000,00 ZŁ
IRENEUSZ IGNACY WOLAK
Wspólnik
2009-05-13
2021-11-18
2.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000,00 ZŁ
JAKUB WOLAK
Wspólnik
2009-05-13
2021-11-18
5.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-08-05
2014-10-28
1920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ
24040269800000
Wspólnik
2013-09-03
2021-11-18
4080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 204.000,00 ZŁ
24184113500000
BARBARA ANNA LISIK
Prokurent
2016-02-04
2020-03-26
PROKURA SAMOISTNA
ANNA NOWAKOWSKA
Likwidator
2020-03-26
2021-11-18
MARIUSZ KAZIMIERZ RYBKA
Beneficjent
WSPÓLNIK MR CONSTRUCTION
JAKUB WOLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IRENEUSZ IGNACY WOLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJI) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA O ILE PROKURENCI ZOSTANĄ POWOŁANI W SPÓŁCE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ANNA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2020-03-26
2009-05-13
2020-03-26
BIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-13
2020-07-06
TRAUGUTTA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie